HISTÓRIA DO FUTEBOL ; COPA DO MUNDO FIFA; PRESIDENTES DA FIFA. FIFA A FIFA
, fundada em 21.05.1904 , na França, atualmente com sede em Zurich na Suiça,
em sua fundação contou com o apoio de 7 ( sete ) países europeus,
foram eles : Bélgica, Dinamarca, Espanha , França, Holanda , Suécia
e Suiça. Hoje conta com 209 Federações ou Países
filiados, em todo o mundo. A Fifa de 1904 até 2014, dias atuais, teve
sob a direção de 12 Presidentes, entre ele, um brasileiro, Dr. João
Maria Havelange, resposável direto pela expansão e fixação
da FIFA como referência em organização e participação
ativa e progressista no mundo do futebol. PRESIDENTES DA FIFA
ORD | PRESIDENTE | PAÍS | PERIODO |
PERIODO |
01 | Robert Guerin | França |
23.05.1904 | 04.06.1906 |
| | | | |
02 |
Daniel Burley Woolfall | Inglaterra | 04.06.1906 | 24.10.1918 |
| Tempo de Presidência | 12 anos | Saiu devido
| MORTE |
03 | Carl Anton Wilhelm Hirschamnn |
Holanda | 24.10.1918 | 1920 |
| Presidente
Interino | | | |
04 | Jules Rimet |
França | 1920 | Interino |
05 | Jules
Rimet | França | 01.03.1921 | 21.06.1954 |
| Tempo
de Presidência= 34 anos | | | |
| Criou
a Copa do Mundo FIFA | Realizou | 5 Copas | 1930/1954 |
06 | Rodolphe William Seeldrayers | Bélgica | 21.06.1954 |
07.10.1955 |
| | | Saiu devido | MORTE |
07 | Arthur Drewry | Inglaterra | 07.10.1955 | 09.06.1956 |
| Presidente Interino | | | |
08 |
Arthur Drewry | Inglaterra | 09.06.1956 | 25.03.1961 |
| | | Saiu devido | MORTE |
09 |
Ernst B. Thomsen | Suiça | 25.03.1961 | 28.09.1961 |
| Presidente Interino | | | |
10 |
Stanley Rouss | Inglaterra | 28.09.1961 | 11.06.1974 |
| Tempo de Presidência = 13 anos | | | |
11 |
João Maria Havelange | Brasil | 11.06.1974 | 08.06.1998 |
| Tempo de Presidência= 24 anos | Realizou | 6
Copas | 1978/1998 |
| OBS.: Modernizou e alavavancou
| a FIFA | | |
| Aumentou o n.º
de Participantes de | 16 para | 24 países | |
12 |
Joseph Blatter | Suiça | 08.06.1998 | Atual |
| Comenta-se que deverá deixar o | cargo |
depois da | Copa/2014 |
MORTE ; Como vimos, 3 Presidentes faleceram enquanto no cargo. INTERINOS; Devido
a essas mortes, a FIFA teve também 3 Presidentes INTERINOS. OS MAIORES PERIODOS
COMO PRESIDENTE DA FIFA;
PRESIDENTE | DURAÇÃO DO MANDATO |
Jules
Rimet | 34 Anos |
Arthur Drewry | 6
" |
Stanley Rouss | 13 " |
João Havelange | 24 " |
Joseph
Blatter | 16 " |
Nenhum comentário:
Postar um comentário